ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PETER WESTON FAVELL
Rhif yr elusen: 1130591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Musson | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Emma Gillian Cooper | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Robert Brian Chapman | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Rev'd Canon Beverley Jayne Hollins | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|||||
MAJOR Robert John Walker | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|||||
Wendy Elizabeth Wheeler | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|||||
John Michael Hicks | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Rosemary Elizabeth Pestell | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Joy Margaret Elizabeth Matsell | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Sue Cross | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
Phil Norris | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
Clare Shaw | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
Clare Pearce | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
Ros Watt | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
CLARE FELICITY PEARCE | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
JOHN CHARLES FAZACKERLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr PETER J HALSTEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.