Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BISHOP HANNINGTON MEMORIAL CHURCH, HOVE
Rhif yr elusen: 1130527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £572.10k | £640.53k | £520.67k | £517.29k | £624.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £825.28k | £471.57k | £519.00k | £599.55k | £584.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £517.47k | £571.00k | £472.19k | £402.22k | £535.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.80k | £50.17k | £23.75k | £34.88k | £83.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £838 | £1.71k | £1.46k | £912 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.99k | £17.66k | £23.27k | £22.45k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £14.13k | £6.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £232 | £180.95k | £11.80k | £13.00k | £37.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £825.28k | £471.57k | £519.00k | £599.55k | £584.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.97k | £1.99k | £1.40k | £1.69k | £3.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £41.35k | £0 | £0 | £7.40k | £35.89k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.