ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DUNSTABLE
Rhif yr elusen: 1130250
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rachel Susan Phillips | Cadeirydd | 31 October 2019 |
|
|||||||
Kate Melanie Klimaytys | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||||
Jamie Arthur Murray | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||||
Keith Richard King | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||||
Judith Mary Read | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||||
JOHN BRADLEY | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||||
GILLIAN MARY SHORT | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||||
Shauna DYKE | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||
Rosemary TURLEY | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||||
Janet Morton | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
Jacqueline Estella Prince | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
Rev Tim DAVIS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
REV Ricky Ronald Turner | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Keren Louvain Bonner | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||
Pamela Ingram | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||
GEORGINA MARY WEST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JUDITH DIANA PARLBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.