ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT JOHN AND ST LUKE, BILTON, HARROGATE
Rhif yr elusen: 1132843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev SIMON PAUL DOWSON | Cadeirydd | 01 January 2015 |
|
|||||
EMMA JAMES | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
COLIN JOHN ASHURST | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
LYNDA SUSAN BLYDE | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
FELICITY JANET HILDRED | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|||||
ALETHEA FRY | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Claire Louise Golightly | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Rev Laura Mary Martin MSc, DipHE | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Tracy Louise Iles BSc Hons | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Dr Jan Lizbeth Johnson BSc, PhD | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
NOEL JAMES DUKE | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|
||||
DAVID NETHERWOOD BROWN MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE ELIZABETH REICHERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIGEL THOMPSON BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLINE WISE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.