ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF FINCHLEY
Rhif yr elusen: 1131595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE REVEREND PHILIP ANTHONY DAVISON | Cadeirydd |
|
||||||
Dr Patience Pelham Hazeley | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Clement Obi Okoye | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Smita Bora | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Nicholas Anthony Upton | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Lindsay Elizabeth Hettrick | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rev Francesco Aresco | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
Abigail Iquo Stanley | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
KARYN RAY | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||
Julian Blackett Trevelyan | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Peter Fredric Boustred LLB | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Dr Ayoola Oladeji Makanjuola MRCGP LLM | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Barbara Crosbie | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
CLAIRE BARBARA DISBREY | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
HELEN BEVAN | Ymddiriedolwr | 25 May 2013 |
|
|
||||
NIGEL DENIS WILDISH JP BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEFFREY PETER NETTLETON BA FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA IRIS BAGSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.