Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW'S, CHORLEYWOOD
Rhif yr elusen: 1130419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £557.44k | £605.34k | £695.29k | £970.24k | £661.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £605.94k | £681.66k | £577.79k | £632.48k | £636.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £508.66k | £541.24k | £670.29k | £940.80k | £606.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.53k | £13.78k | £8.68k | £15.09k | £34.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £41.30k | £49.72k | £14.29k | £13.80k | £15.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £724 | £607 | £298 | £145 | £2.92k | |
|
Incwm - Arall | £230 | £0 | £1.74k | £403 | £1.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £115.77k | £0 | £20.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £605.94k | £681.66k | £577.79k | £632.48k | £636.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.49k | £4.44k | £4.74k | £4.64k | £4.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £193.91k | £192.43k | £197.97k | £225.58k | £229.34k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.