ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WOOTTON BASSETT
Rhif yr elusen: 1130533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JANE DARWENT CURTIS | Cadeirydd | 24 April 2017 |
|
|
||||
ZACH MARTIN WATKINS | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
John Alexander Ten Broeek Oldfield | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Dennis Foxwell | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Joanna Bennett | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Frances Mary Watkins | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
MICHAEL PAGE | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
ANDREW DAVID MEEK | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|||||
MARC COLPUS | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
MARY SIMPKINS | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
RUTH SEXTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr KAREN NICHOLA MURRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.