ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE, BATTERSEA
Rhif yr elusen: 1131772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORENZO FERNANDEZ-VICENTE | Cadeirydd | 05 April 2017 |
|
|
||||
Samuel George Straker-Nesbit | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Duncan James Roberts | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Jonathan Edward Haydock | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Simon Mark Gibbins | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Emma Palmieri | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Dr Richard William Patrick Stonor | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
ELISABETH JANE SPURRIER | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
GERY ANTHONY ROBERTS | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
ROSEMARY ANNE COLLINS | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
David Powell | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN BLURTON | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
TIMOTHY EDWARD HANSON WALKER | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Timothy John Muirhead Sanders Hewett | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
SARAH JANE EDITH WALKER | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
CYNTHIA POOLE | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|||||
DAVID L'ESTRANGE SEWARD | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Jennifer Diana McNeil Bailey | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
CLAIRE GODDARD | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
JOHN BERTRAM HALLAM LUCIA | Ymddiriedolwr | 23 September 2009 |
|
|
||||
JAMES VYVYAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.