ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS STAND
Rhif yr elusen: 1131227
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Jeffery Wharmby | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Glenda Hegg | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Joyce May Lomax | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Susan Mary Cahal | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Ann Binns | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Richard Ian Fairclough | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Gail Elaine Branch | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
David Charles Davies | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Pearson | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Susan Ann Orrell | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Christopher Dodd | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Judith Ann Ellis | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
||||
Mandi Davies | Ymddiriedolwr | 25 March 2018 |
|
|
||||
LYNDA HINTON | Ymddiriedolwr | 25 March 2018 |
|
|
||||
Neil Nelson | Ymddiriedolwr | 25 March 2018 |
|
|
||||
Ian Wilson Orrell | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
ALLAN PETER ATKINS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Christine Haworth | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.