Hanes ariannol ABERCONWY MISSION AREA
Rhif yr elusen: 1131047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £411.35k | £710.67k | £858.17k | £353.14k | £420.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £473.45k | £674.54k | £855.75k | £312.00k | £451.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £64.05k | £304.30k | £429.86k | £13.90k | £8.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £530.02k | £635.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £139.44k | £122.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £15.76k | £8.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £17.80k | £82.95k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £7.66k | £8.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £3.00k | £13.90k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £593.52k | £854.79k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £81.02k | £958 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £1.80k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.