Hanes ariannol DIAMOND LEARNING COMMUNITY PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1130313
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.05k | £90.94k | £76.34k | £82.64k | £76.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.36k | £95.35k | £85.36k | £85.36k | £42.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £72.63k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £105.05k | N/A | £76.30k | N/A | £76.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.