ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LAVENHAM
Rhif yr elusen: 1131642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annette Clarke | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
David Geoffrey Boast | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Rev Simon Pitcher | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Sheila Ann Bowman | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Paul MacLachlan | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Susan Penelope Peterson | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Moira Helene Dickson | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Kevin Lee Slingsby | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Mary Sumerville Jackson | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
||||
Rev Graham David Naylor | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|
||||
Mary Morrey | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||
MR Pete Postle | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
DAVID GRIMWOOD DEACON | Ymddiriedolwr | 08 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.