ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WRITTLE
Rhif yr elusen: 1130967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Anthony David Cant | Cadeirydd | 04 December 2019 |
|
|||||
Frances Carol Lloyd | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|||||
Vanessa Brett | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Michele Moody | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Philip E Couch | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
heather jane cooley | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|||||
Charlotte Marie Nairac | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
Hazel Gwendoline Kempton | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Dr GEOFFREY CLARKE | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|||||
DIANA ROSAMUND DAY | Ymddiriedolwr | 27 July 2012 |
|
|
||||
ANTHONY LEONARD RIPTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.