Hanes ariannol THE SCIENCE COUNCIL
Rhif yr elusen: 1131661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £795.13k | £847.02k | £888.17k | £925.10k | £910.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £706.04k | £780.83k | £924.33k | £1.04m | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £166.54k | £156.75k | £156.63k | £164.22k | £172.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £41 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £627.87k | £690.01k | £731.21k | £760.42k | £728.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £675 | £271 | £325 | £463 | £4.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £706.04k | £780.83k | £924.33k | £1.04m | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £94.15k | £74.64k | £77.76k | £56.48k | £57.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £229.67k | £181.33k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.