ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCESIASTICAL PARISH OF ST WILFRID, COWPLAIN
Rhif yr elusen: 1130601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Robert Charles Wheeler | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Rev Christopher Stuart Spencer | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Sara Anne Bolton | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Margaret Farmer | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Yolanda Louise Cawdeary | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Hazel Watson | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Catherine King | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Rev Derek Kelvin Johnston | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Elaine Jeanne Hoey | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Stephen Edward Day | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Colin Mason ACMA MBA | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Jo Mead | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
Denise Carole Williams | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||
VALERIE HEATHER STRUTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.