ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WARRINGTON ST ELPHIN
Rhif yr elusen: 1130867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev June Steventon | Cadeirydd | 11 November 2020 |
|
|||||||||
Stephanie Freeman | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||||||
Susan Elizabeth Jeffery | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||||||
Kenneth Jeffery | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||||||
Margaret Dolan | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||||||
Albert Stanley Rowe | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||||||
Christine Dickenson | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||||||
Deborah Anne Lovatt | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||||||
Mara Livingstone McPhail | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||||||
Barbara Molyneaux | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||||||
MARGARET ELIZABETH SEFTON | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||||||
JANET MARY CLIFFE | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|||||||||
SUSAN WENDY BAILEY | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|||||||||
KATHRYN JOAN HAYES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MISS D. ROTHWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
SYLVIA MARY WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.