Hanes ariannol THE ETHAN PERKINS TRUST
Rhif yr elusen: 1131071
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2016 | 06/04/2017 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | 06/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.89k | £3.31k | £3.46k | £4.14k | £287 | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.81k | £7.60k | £6.02k | £6.65k | £12.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.