ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY ASCENSION,UPTON-BY-CHESTER
Rhif yr elusen: 1131069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Paul Newman | Cadeirydd | 07 September 2016 |
|
|||||
Sally Olga Oonah Symes | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Susan Margaret Campbell | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Graham Robert Barley | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Robert Merion Evans | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Squire | Ymddiriedolwr | 15 December 2015 |
|
|
||||
Susan Burgess | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|
||||
Colin Curtis Bain | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|
||||
Colin Stuart Foden | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|||||
Michael Richard Curtis | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|||||
Jean Machan | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
||||
BARBARA JEAN CAPSTICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.