ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES THE GREAT DURSLEY WITH ST MARK'S WOODMANCOTE
Rhif yr elusen: 1130972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheila Gardner | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Christopher Tyler | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Joy Pepper | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Christine Anne Morgan | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Janet Mary Vonberg | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Gillian Mather | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Dr Sally Elizabeth Pearson | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
David Maurice Smith | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE RAFFLE | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
JANE LESLEY WOOD | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Oakley | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
ANTONY KING | Ymddiriedolwr | 03 August 2012 |
|
|
||||
AUSTIN BARRY MEARES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLINE MARY MARROW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.