ymddiriedolwyr ROCK BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1135133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Griffin | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Cheryl Lancaster | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Matthew Peckham | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Keith Proffitt | Ymddiriedolwr | 06 January 2019 |
|
|
||||
Brian Hayden-Smith | Ymddiriedolwr | 09 July 2014 |
|
|
||||
MICHAEL PARTRIDGE | Ymddiriedolwr | 26 October 2011 |
|
|
||||
SARAH ACKROYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLENFORD MAPP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.