ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CAMBRIDGE ST. BARNABAS
Rhif yr elusen: 1131057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANNE MACLAURIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
DAVID HUNT | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Thomas Whiffen | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Philip Irons | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||
Denise Roland | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Samuel Morrison | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Jordon | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Philip Makower | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Thomas Blake | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Adriana Dandu | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rebecca Middleton | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Ivan Joseph Wilmore | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Tabitha Schieferdecker | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Matthew Rowley | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
Rev Timothy Smith | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.