ymddiriedolwyr HALE COMMUNITY CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1132822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMA CORKISH | Cadeirydd | 30 November 2012 |
|
|||||
Melissa Ellenden | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Joan Juniper | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Professor Thomas Joseph Quinn | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Patricia Evans | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Catherine Powell | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Jean May Hounsham | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Simon Porter | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|
||||
Carol McFarlane | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.