ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF UPMINSTER
Rhif yr elusen: 1132839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Susannah Mary Brasier | Cadeirydd | 26 April 2015 |
|
|||||
LINDA LOCKWOOD | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
John Leaback | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Pauline Smith | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN RICHARD MOWAT | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
NICHOLAS THOMSON | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
REBECCA PERCHARD | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
JEAN KEEN | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
CHERYL HALE | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
NIGEL LOCKWOOD | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
PENNY EDWARDS | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
CLIVE STEPHEN EDWARDS | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|||||
DEBORAH MARY MASTERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.