ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN ACOMB YORK
Rhif yr elusen: 1130667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Graham Marvell | Cadeirydd | 22 November 2020 |
|
|
||||
Louise Jane Finch Firth | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Susan Oxlade | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|||||
Lyn Elisabeth Sangster | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Nigel Atkinson | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
RACHEL PARKER | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Valerie Jane Atkinson | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
JENNIFER ANNE DEAMER | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
CARYS ELIZABETH TEW | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE BARKER | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.