Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HEXHAM ABBEY
Rhif yr elusen: 1132444
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.14m | £1.01m | £395.96k | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.32m | £1.10m | £493.56k | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £133.53k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £453.27k | £536.73k | £771.81k | N/A | £541.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £571.69k | £6.66k | £2.80k | N/A | £615.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.59k | £554.64k | £219.70k | N/A | £8.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.56k | £11.49k | £15.38k | N/A | £15.37k | |
|
Incwm - Arall | £41.49k | £30.94k | £3.45k | N/A | £37.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £117.88k | £0 | £300 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £723.85k | £802.02k | £765.96k | N/A | £893.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £481.56k | £491.38k | £330.30k | N/A | £521.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | N/A | £30.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £25.80k | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £20.25k | £25.85k | £5.04k | N/A | £30.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.