ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST HELEN, BISHOPSGATE
Rhif yr elusen: 1131501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
45 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVD W T TAYLOR | Cadeirydd |
|
||||||||||
Gabor Szarka | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|||||||||
Sarah Emily Strain | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||||||
Chun Yi Lee | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||||||
Andrew Kuiper | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||||||
Hannah Abraham-Araya | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||||||
Julian Charles Tristan Bertie | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||||||
Samuel Fox | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||||||
Harry Thomas Jackson | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||||||
Heather Margaret Wilson | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||||||
Susannah Trafford | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||||||
Yosuke Charles Wakiwaka | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||||||
Anna Keziah Robson | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||||||
Lachlan Thomas Rurlander | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||||||
Aggie Him Yau Yu | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||||||
Rachel Joy Steeden | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||||||
Rev Philip Owen Hudson | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||||||
The Rev'd Andrew Peter Balch | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|||||||||
Thomas Richard James | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||||||
Ian Maurice Bright | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||||
JAMES DAVID ATHOLE LAING | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||||||
Glenn Sommerville | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
||||||||
Ranti Williams | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
||||||||
Luke Cornelius | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Jeffrey Xiao | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||||
Christopher Longden | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||||
Merley Okine | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||||||
Robert Keep | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||||
Mike Thorpe | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||||||
JAMES HOUGHTON | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|
||||||||
LUKE WILLIAM SWATMAN | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|
||||||||
DR YIH-CHOUNG TEH | Ymddiriedolwr | 16 June 2011 |
|
|
||||||||
SARAH SAMANTHA TOO | Ymddiriedolwr | 16 June 2011 |
|
|||||||||
RICHARD PETER TETT | Ymddiriedolwr | 22 March 2011 |
|
|||||||||
Rev Dr ANEIRIN GLYN | Ymddiriedolwr | 22 March 2011 |
|
|
||||||||
STEPHEN MICHAEL MCGOWAN | Ymddiriedolwr | 21 March 2011 |
|
|
||||||||
Simon Congdon | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
DR GEOFFREY HAIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Roderick Gavin Adam ANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ANDREW WALES KC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ANDREW ROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
SARAH ROSEMARY ANN FINCH | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JEREMY ANDERSON CBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
PAUL SIMPKIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Kyla Lynne Malcolm | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.