Hanes ariannol PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE MOST HOLY AND UNDIVIDED TRINITY, HULL
Rhif yr elusen: 1130772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £680.63k | £824.97k | £632.20k | £1.46m | £2.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £677.22k | £847.80k | £658.41k | £1.50m | £2.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £580.12k | £733.79k | £562.56k | £1.34m | £2.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £52.34k | £30.12k | £24.78k | £67.05k | £97.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.90k | £32.94k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.00k | £7.79k | £1.83k | £13.44k | £24.49k | |
|
Incwm - Arall | £20.28k | £20.33k | £43.03k | £39.71k | £154.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £11.10k | £0 | £1.25k | £8.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £677.22k | £830.43k | £658.17k | £1.47m | £2.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £17.36k | £235 | £27.72k | £22.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.60k | £4.83k | £3.60k | £9.00k | £11.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.18k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.