ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY & ALL SAINTS, BINGHAM
Rhif yr elusen: 1131217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev'd Jon Wright | Cadeirydd | 11 December 2017 |
|
|
||||
Andrew Moxon | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Chrissy Sanderson | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
jo Radford | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Price | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Natalie Lister | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Lesley Mary Black | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Wendy Sarah Forbes-Buckingham | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Kate Gent | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
JOHN PHILIP WOODMAN | Ymddiriedolwr | 16 May 2011 |
|
|
||||
VIVIEN URSULA DYER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAPTAIN ALAN STEPHEN COOPER CA MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.