ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS BENHILTON
Rhif yr elusen: 1131888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Mottram | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Dr Joy Okpala | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Lewis Anthony Owens | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Payne | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Joan North | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Joseph Olusanya Fadahunsi | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Rev David Chislett | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Edwin Finbar Melius | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Linda Roots | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Paul Barfield | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
MR GEOFF NICKSON | Ymddiriedolwr | 05 September 2012 |
|
|||||
MR STAN PALMER | Ymddiriedolwr | 18 July 2012 |
|
|
||||
CAROLYN NICOLA MELIUS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARJORIE OLIVE WHITEHOUSE BA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.