ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW ROXBOURNE HARROW
Rhif yr elusen: 1131727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV LYNDON PERCIVAL NORTH | Cadeirydd | 24 September 2012 |
|
|
||||
Angela Wilson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Gillian Moore | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Orley McIntyre | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Joyce Nickolay | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Barbara Susan North | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Olukemi Olusola Aina | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Marita Elizabeth Brown | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
PAUL HART | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
||||
SUSAN JANE MCLEOD | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
||||
GARRY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
||||
WENDY DOROTHY GODWIN | Ymddiriedolwr | 18 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.