ymddiriedolwyr RUISLIP BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1132797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Zea Guierrez | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Jones | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Augustine George David Jones | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Evelyn Wandia Corrado | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Emily Yiqun Chong | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Temitope Tolulola Oshowole | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Roy Philip Bawden | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
Rev Barry Gerard Dore | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
|
||||
Helen Anne Yarrow | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
Erik Craig Rowland ACA | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
DUNCAN TUFT | Ymddiriedolwr | 28 November 1979 |
|
|
||||
ANDREW DONAL INGRAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN WILLIAM BAWDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER JOHN GARDNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA MARGARET DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.