ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST SAVIOUR PIMLICO
Rhif yr elusen: 1131373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV MATTHEW JOHN CATTERICK | Cadeirydd | 14 October 2011 |
|
|
||||
Nicola Parish | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Dean Simon Bucknell | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Rachel Martha Spicer | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Rev Jeremy Cavanagh | Ymddiriedolwr | 04 July 2021 |
|
|
||||
Paul Burke Tillbrook | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Maria Maureen Gayle-Rogers | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
Robin Ivor Clay | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
JUDITH STURGESS | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
Lorne Christian Roper-Caldbeck | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
Melissa Pamela Holloway | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
SALLY ANN TOOTH | Ymddiriedolwr | 16 August 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.