Hanes ariannol KEN AND SADIE STUDENT SUPPORT INITIATIVE (KASSSI)
Rhif yr elusen: 1136741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/07/2019 | 30/07/2020 | 30/07/2021 | 30/07/2022 | 30/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.62k | £3.87k | £1.95k | £3.41k | £1.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50k | £5.53k | £1.50k | £2.15k | £1.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.