ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MICHAEL AND ALL ANGELS WITH ST. JAMES - CROYDON
Rhif yr elusen: 1134764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Reverend Canon Timothy David Pike | Cadeirydd | 29 September 2016 |
|
|||||
David Paul Wyatt | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Alan John Rose | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||
Karen Irene Lesley Aisthorpe | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Anthony Adeloye | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
||||
Gloria Renner-Thomas | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
||||
Anne Lesley Fleming | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Christopher James William Hood | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
JOSEPH GOSWELL | Ymddiriedolwr | 18 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.