ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HECKFIELD WITH MATTINGLEY AND ROTHERWICK
Rhif yr elusen: 1132735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion De Quidt | Cadeirydd | 26 April 2015 |
|
|
||||
Frances Mary Chidley | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Sarah Mary Robertson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Jennifer Anne Martin | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Ian Robert Kenny | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Stephen Robert Burridge | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
JAMES TRUMPETER | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
JOHN LANGSTON PLATT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.