ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST UPPER ST LEONARDS ON SEA
Rhif yr elusen: 1132339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID ROYSTON HILL | Cadeirydd | 03 September 2014 |
|
|
||||
Patina Blankson | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Sally Waters | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
EDWARD JAMES TOWNER | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|||||
Veronica Elizabeth Allen | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
ALAN PRIVETT | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Jenny Barfoot | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Kathleen Madeline Harper | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Veronica Louise Spice | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|||||
Andrew Charles Crighton | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|||||
Lesley Ann Crighton | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Mike Turnbull | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.