ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BUCKLAND MONACHORUM
Rhif yr elusen: 1132573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Charles Horn | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Hellen Williams | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
William Marshall Houldsworth | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
David Tute | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Watson Female | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Christopher Rowe | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
ROGER MALCOLM WATKINS | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
Deborah Louise Corness | Ymddiriedolwr | 20 April 2019 |
|
|
||||
Simon Lewis Bovey | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Joseph Andrew Smart | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ROBERT HOPKINS | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
HELEN HOPKINS | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
HEATHER KEANE | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
ROY EDWARD MATTHEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP DEBELL TUCKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.