ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN,ST AIDAN AND ST NATHANAEL WALTON-ON-THE-HILL LIVERPOOL
Rhif yr elusen: 1131787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Fiona Pennie | Cadeirydd | 29 March 2020 |
|
|
||||||||||
Anna Christine Banks | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||||||||
Dorothy Parsons | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||||||||
Leslie Hughes | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|||||||||||
Jacqueline Neville | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||||||
Gayle Connor-McCreith | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||||||
BRENDA NETTLETON | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|||||||||||
Jayne Cunningham | Ymddiriedolwr | 28 May 2015 |
|
|
||||||||||
Rita Lacey | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|||||||||||
George Liderth | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||||||||
VALERIE JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DAVID ALAN CLAGUE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JEAN HYNES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DIANE ELIZABETH REGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JACQUELINE CADDEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
JOAN STEIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JEAN AUDREY OWENS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
KEN MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
RUTH CAROL ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
WILLIAM FREDERICK JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.