ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PHILIP AND ST JACOB, BRISTOL
Rhif yr elusen: 1132006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Timothy Gareth Jones | Cadeirydd | 19 October 2023 |
|
|
||||
Alaba Adegbite | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Clare Smith | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Ann Meryl Widdecombe | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Sheila March | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Tim Browne | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Karri Chandler | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Simon Thorne | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
RICHARD WAIT | Ymddiriedolwr | 25 March 2017 |
|
|
||||
JACKY BROWN | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.