Hanes ariannol LAKEFIELD SCHOOL P.T.A.
Rhif yr elusen: 1133609
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/09/2018 | 18/09/2019 | 18/09/2020 | 18/09/2021 | 18/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.94k | £17.17k | £9.50k | £23.46k | £20.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.76k | £14.19k | £12.05k | £23.03k | £2.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.