ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN BAPTIST BROUGHTON
Rhif yr elusen: 1134595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev FLEUR ESTELLE GREEN | Cadeirydd | 18 October 2021 |
|
|||||||
MICHAEL DAVID ANSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||||
Patricia Anne Brand | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||||
Carol Yvonne Marquis Buckley | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||||
BRENDAN HURLEY | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|||||||
TRACEY LOUISE EVES | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||||
SUSAN CRERAR CHERRY | Ymddiriedolwr | 30 October 2011 |
|
|
||||||
PETER GEOFFREY WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DEREK JOHN MILLBANK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JIM TITTERINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CANON ANDREA FARE TITTERINGTON BA MA MCIH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JAMES GIBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARILYN COUPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
KATHLEEN MORRIS BSC HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANN-LOUISE ROBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CHRISTOPHER JOHN COUPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
BARRY ARTHUR TOWNSEND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.