ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY HAXBY
Rhif yr elusen: 1133727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev KATHRYN DIANNE JACKSON MA | Cadeirydd | 12 May 2014 |
|
|
||||
Beverley Anne Crapper | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
Nicola Catherine Simpson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
June Montgomery | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Dr Derek Arthur Swanson | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
BOB CROME | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
||||
HELEN BAKER | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
ERIC GORDON THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEWART MICHAEL PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.