ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES HILL SUTTON COLDFIELD
Rhif yr elusen: 1134793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Leanne Carr | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Susan Richardson | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
George Richardson | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Sandra Joyce | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Kathleen Richards | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Helen Brown | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Betty Atkins | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Lynn Penny | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Judy May Stallard | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
John Harvey Winterbottom | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
David Michael Evans | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Barbara Warren | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Sue Cutler | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.