ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST EDMUND, ROUNDHAY
Rhif yr elusen: 1131904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Clifford Marles | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|||||
Amanda Jane Storer | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Amanda Richardson | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Terence Robson | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Jean Margaret Livesey | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||
Sarah Louise Brown | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||
Anne Seller | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
EDWARD FAIRFAX | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|||||
Douglas John Kipling | Ymddiriedolwr | 03 November 2019 |
|
|
||||
Judith Mary Marles | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
RACHEL WELLS | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE MARSON SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.