ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BONIFACE, QUINTON ROAD WEST
Rhif yr elusen: 1131914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Frances Leak | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Clive Anthony Haslam | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
NICOLAS HUDSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Bruce Ian Daniels | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Joshua Satchwell | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Clive Richard Wilcock | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Tim Hitchins | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Karin Satchwell | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Danielle Knox | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Rebecca Elizabeth Deeks | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Lynden Smith | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Richard Francis Starkie | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Rachel Eve Retallick-Cheel | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
JENNIFER COLLINS | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Thomas Frederick Spicer | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
Lorraine Lesley Lampon | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
Kevin John Collins | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|||||
IAN ANTHONY GEORGE GARRETT | Ymddiriedolwr | 28 July 2013 |
|
|
||||
PHILIP JAMES KNOX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN ALAN PRIESTLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.