ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NORTHAM
Rhif yr elusen: 1133811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRY WALTER ENDEAN | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Angela May KING | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
GILBERT CSECS | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
SALLY RICE | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
ANTHEA EASTON | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
CATHY ELLIS | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
RODNEY HOOKWAY | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
JOANNA KATHERINE BERRY BA FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.