ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN, TWICKENHAM
Rhif yr elusen: 1133089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV RJ HOPKIN WILLIAMS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jane Sinclair Norris | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Helena Margaret Tarrant | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Margaret Josephine Mence | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Anne Susan Jane Atlay | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Stephen John Tetley | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||
John Laurence Albasiny | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Rosemary Deborah Jane Fulljames | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Clarinda Tzu Lam Chan | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Geoffrey Michael Noble | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Henley Sledge | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
ADRIAN MUMFORD MA MMUS | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|||||
MRS JUDY BRITTON | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
BARBARA HELEN ALEXANDRA WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Sophia Josephine Fisher | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.