ymddiriedolwyr Friends of Ravenswood
Rhif yr elusen: 1133167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulbarg Kaur Atwal-Churchley | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|||||||||
Katie Rachel Harland | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||||||
Katherine Victoria Wilson | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||
Victoria Morwenna Alexandra Gray | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||||||
Caroline Wakefield | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||||||
Victoria Emily Antill | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||||||
Rev RAMZI PAUL ADCOCK | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.