ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN, CHALK
Rhif yr elusen: 1132081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Mark Louis Morgan | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Suzanne Christine Smit | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Mark Gordon Addy | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Abrehart | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Anne Wilkinson | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Christoph Ronald Bull | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Ram Mohan Patla | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Claire Joanne Youells | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Philippa Rachel Perry | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Duncan John Garrod | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Emily Rachel Irvine Bourne | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
JENNIFER ANN ELLETT | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
Barbara Millatt | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
||||
Karl Addy | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
||||
MARTIN GRAHAM LAKE | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||
REVEREND NIGEL IRVINE BOURNE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEVE QUINTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.