ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES, ENFIELD HIGHWAY
Rhif yr elusen: 1132582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV IAN GALLAGHER | Cadeirydd | 27 April 2014 |
|
|
||||
Jill Perry | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Helen Hawkes | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|||||
Kai Mason Leighton | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Isichei | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Dorah Allen Sabiiti | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Monica Pernella Robinson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Keith Harvey | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Richard William Griffiths | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Gordon Tweddle | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Sarah Jane Field | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Gwenllian Mair Tucker | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
MARIAN SHIRLEY ANN JACOBS | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
DEREK WOODWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.